注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

燕儿凌空的博客

通过自己的努力,让学生体会到数学的乐趣!

 
 
 

日志

 
 
关于我

我是一名数学教师,在课堂上尽情展示着我和孩子们的风采!我想学习,博采众长,让我的课堂更具吸引力,让我的学生从我的课堂中收获的不仅仅是知识,还有思想方法的渗透!

网易考拉推荐

特殊两位数乘两位数的巧算【摘抄】(2015年3月27日)  

2015-03-27 16:49:48|  分类: 三年级 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
        近期正在学习两位数乘两位数的竖式,忽然间想起了一些特殊数的巧妙算法。于是乎,课堂上和孩子们练习了11的巧算、头同尾合十的巧算,孩子们学得不亦乐乎。现将这样的一些巧算方法摘录下来,供感兴趣的同学学习。

1.两位数与11相乘——两边一拉,中间相加

 从个位起:(1) 这个数的尾数作个位。

           (2) 首数和尾数相加,作十位。注意可能进位。

           (3)这个数的首数加进位数作百位。

    如:35×11=385      97×11=1067

2.头同尾合十

    从高位起:(1)首数乘首数加1,作前两位或前一位。

             (2)两尾数相乘,作后两位数。

    如:76×74=5624 7×(71)=7×8=56 作前两位数;

                      6×4=24 作后两位数。

        24×26=624

3.尾同首合十

  从高位起:(1)两首数相乘再加尾数,作前两位。

              (2)两尾数相乘,作后两位数。

  如:67×47=31496×47=247=31 作前两位数;

                     7×7=49 作后两位数。

        62×42=2604

4.首位是1的两位数相乘

    从个位起:(1)两尾数相乘,作个位。注意进位。

              (2)两尾数相加,再加上个位进上的数作十位。注意进位。

              (3)两首数相乘,作百位。

    如:18×19= 342: 8×9=72,则进72作个位

                     8+9+7=24,则进24作十位;

                     1×1+2=3 作百位

        12×13=156

5.末位是1的两位数相乘

    从个位起:(1)两尾数相乘,作个位。肯定是1

              (2)两首位相加,作十位。注意进位。

              (3)两首数相乘,作百位和千位。

    如:41×71= 2911   31×21=651

6.两位数与99相乘    直接用口诀“减1添补数”。【补数就是用100减去这个因数】

    如:53×99=524753-1=52 作前两位数;

                     100-53=47 作后两位数。

        97×99=9603

7.首位是9的两位数相乘

    从高位起:(1)第一个数减第二个数的补数,作前两位。        

              (2) 两个数补数相乘,作后两位。

    如:95×97=921595-3=92 作前两位;

                     5×3=15 作后两位。

        97×99=9603

8.两位数与25相乘

  (1)首先要熟记:25×4=10025×3=7525×2=50

    (2)如果这个两位数是4的倍数,那么是4的几倍,结果就是几百。

       如:28×25=700,因为2847倍。

    (3)如果这个两位数不是4的倍数,那么将它拆成两数之和,其中一个数要求是4的倍数,然后根据乘法分配律进行简算。

     如:27×25=(243)×25=24×253×25=675

9.两位数与75相乘

  (1)首先要熟记:75×4=30075×3=22575×2=150

    (2)如果这个两位数是4的倍数,口诀是“除以4后乘300”。

       如:16×75=16÷4×300=120084×75=84÷4×300=21×300=6300

    (3)如果这个两位数不是4的倍数,方法同上,可拆成两数之和,再简算。

       如:15×75=(12+3)×75=900+225=1125

10.两位数与15相乘   直接记口诀“见面加一半,然后再乘10”。

     如:34×15=(3434÷2)×10=(3417)×10=510

         23×15=(2323÷2)×10=(2311.5)×10=345


以上这些简便算法,如果想用,一定要记牢,不要记混了!

  评论这张
 
阅读(129)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017